Auskünfte zu Stark AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Stark AG
- Stark AG mit Sitz in Altstätten SG ist aktiv. Stark AG ist im Bereich «Handel (sonstiges)» tätig.
- Es sind 7 aktive Personen im Management eingetragen.
- Am 20.09.2021 wurde der Handelsregistereintrag der Firma zuletzt geändert. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Im Handelsregister ist die Firma Stark AG unter UID CHE-101.815.850 eingetragen.
Management (7)
neueste Verwaltungsräte
Raphael Markus Arnold Isenrich,
Patrizia Stalder-Büchel,
Katja Mäser,
Ulrich Manser,
Markus Paul Morant
neuste Zeichnungsberechtigte
Raphael Markus Arnold Isenrich,
Patrizia Stalder-Büchel,
Katja Mäser,
Ulrich Manser,
André Siegrist
Geschäftsleitung
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
06.02.1951
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Altstätten
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-320.3.001.365-7
UID/MWST
CHE-101.815.850
Branche
Handel (sonstiges)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Holzwerkstoffen und Baumaterialien samt Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann ferner Grundstücke erwerben, belehnen, veräussern und verwalten sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Revisal AG Gossau | Gossau (SG) | <2004 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stark AG
Publikationsnummer: HR02-1005294675, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Stark AG, in Altstätten, CHE-101.815.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, S.0, Publ. 4314899).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romanin, René, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isenrich, Raphael, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4314899, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Stark AG, in Altstätten, CHE-101.815.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3777953).
Statutenänderung:
14.06.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Holzwerkstoffen und Baumaterialien samt Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann ferner Grundstücke erwerben, belehnen, veräussern und verwalten sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rizzolli, Florin, von Winterthur, in Muolen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3777953, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Stark AG, in Altstätten, CHE-101.815.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2014, Publ. 1665701).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder-Büchel, Patrizia, von Zürich, in Rotkreuz (Risch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.